人社局班子成员分工及简历
更新时间:2024-04-03 07:08:01 阅读量: 综合文库 文档下载
- 黄冈市人社局班子成员推荐度:
- 相关推荐
人社局班子成员分工及简历
高新城 局长 负责全面工作。
男,汉族,1958年8月生,河北正定人,1984年6月入党,1980年3月参加工作,大学学历。
现任市委组织部副部长、市人力资源和社会保障局局长、党组书记。 1978.03—1980.03 地区财贸学校商业会计专业学习 1980.03—1982.04 正定县南牛供销社会计 1982.04—1985.01 正定县商业局财计科科员 1985.01—1986.01 正定县供销社财计科副科长 1986.01—1988.07 正定县商业局副局长
1988.07—1992.11 正定县供销社主任、党委书记 1992.11—1998.01 正定县副县长
1998.01—2004.02 元氏县委常委、副县长、县委副书记、县长、书记 2004.02—2008.12 新乐市委书记
2008.12—2009.12 石家庄市人事局局长、党组书记、编办主任
2009.12—2010.3 石家庄市人力资源和社会保障局局长、党组书记、编办主任 2010.3— 石家庄市委组织部副部长、市人力资源和社会保障局局长、党组书记
刘桂江 副局长 分管办公室、人事处、政策法规处、综合规划处、社保基金监督和财务处以及人才开发交流中心、信息中心、社会保障卡服务中心、高级技工学校。
男,汉族,1959年4月生,河北行唐人,1977年4月入党,1975年5月参加工作,大学学历。
现任市人力资源和社会保障局副局长、党组副书记。 1975.05—1978.03 行唐县中学民办教师 1978.03—1982.01 吉林大学哲学系读书
1982.01—1985.09 总参廊坊导弹学校政治理论教员 1985.09—1998.05 石家庄军分区政治部干事、宣传科长 1998.05—1999.04 新河县人武部政委(市委办公厅协助工作) 1999.04—2002.03 石家庄市委办公厅副主任
2002.03—2009.11 石家庄市人事局副局长、党组成员
2007.08— 石家庄市人才开发交流中心主任(正县)(兼) 2009.11— 石家庄市人力资源和社会保障局副局长、党组副书记
刘建国 副局长 分管劳动关系处、养老保险处、工伤保险处和社会劳动保险事业管理局、机关事业社会保险局、职业技能教研鉴定中心。
男,汉族,1955年3月生,河北辛集人,1976年5月入党,1973年11月参加工作,大学学历。
现任市人力资源和社会保障局副局长、党组副书记。
1973.11—2000.03 在部队服役。历任:司务长、后勤处副处长兼财务股长、后勤处处长、军需科长、后勤部长
2000.03—2002.03 石家庄市劳动局党组成员、副局长
2002.03—2009.11 石家庄市劳动和社会保障局党组成员、副局长 2009.11— 石家庄市人力资源和社会保障局副局长、党组副书记
石景辉 副局长 分管专业技术人员管理处、考试录用处、考核奖励处和人事考试中心。 男,汉族,1956年12月生,河北无极人,1984年10月入党,1974年8月参加工作,大学学历。
现任市人力资源和社会保障局副局长。 1974.08—1978.03 无极县东东候乡政府工作 1978.03—1982.03 河北大学中文系学习 1982.03—1982.05 国家建设部工作 1982.05—1983.03 地区税务局工作 1983.03—1983.10 地区行署政研室干事 1983.10—1986.10 地区工会组宣部科员
1986.10—1993.08 地委组织部干部科科员、副秘书长、研究室副主任、主任 1993.08—1994.04 石家庄市委组织部研究室主任 1994.04—2004.05 石家庄市委副局级组织员
2004.05—2009.11 石家庄市人事局副局长、党组成员
2009.11— 石家庄市人力资源和社会保障局副局长、党组成员
袁民杰 副局长 分管事业单位人事管理处、职称管理处和外国专家局。
男,汉族,1958年8月生,河北深泽人,1980年1月入党,1972年1月参加工作,研究生学历。
现任市人力资源和社会保障局副局长。
1972.01—1976.01 深泽县公路站、电机厂工人 1976.01—1987.03 深泽县交通局文书、团总支书记 1987.03—1988.05 深泽县劳人局秘书 1988.05—1990.02 深泽县政府办副主任
1990.02—1991.12 深泽县西河乡党委副书记、乡长 1991.12—1993.09 深泽县农机局副局长、党组成员 1993.09—1996.01 深泽县固罗乡党委副书记、乡长、书记 1996.01—1997.11 深泽县白庄乡党委书记兼乡人大主任 1997.11—1998.01 深泽县桥头乡党委书记
1998.01—1999.10 深泽县委常委、桥头乡党委书记 1999.10—2003.04 深泽县委常委、农工部长、农工委书记 2003.04—2007.03 行唐县委副书记、纪委书记 2007.03—2009.11 石家庄市人事局副局长、党组成员
2009.11— 石家庄市人力资源和社会保障局副局长、党组成员
孙国平 纪检组长 分管培训监督处、机关党委、纪检(监察)室和劳动监察大队。 男,汉族,1956年5月生,河北灵寿人,1985年7月入党,1970年11月参加工作,研究生学历。
现任市人力资源和社会保障局纪检组长、机关党委书记。 1970.11—1977.02 河北第一机械厂工人 1977.02—1980.08 北京大学化学系学习 1980.08—1980.12 河北第一机械厂教育科科员 1980.12—1984.10 地区环保办科员
1984.10—1993.05 地区劳人局科员、工资福利科副科长、科长 1993.05—1993.07 地区编办主任(副县) 1993.07—2004.05 石家庄市编办副主任
2004.05—2009.11 石家庄市人事局纪检组长、党组成员、机关党委书记
2009.11— 石家庄市人力资源和社会保障局纪检组长、党组成员、机关党委书记
田集生 副局长 分管人力资源市场处、工资福利处、职位管理与任免处。。
男,汉族,1958年12月生,河北石家庄人,1985年9月入党,1976年2月参加工作,研究生学历。
现任石家庄市人力资源和社会保障局副局长。 1976.02—1978.10 石家庄市第十三中学校办工厂 1978.10—1980.07 石家庄市师范学校 学生 1980.07—1981.02 石家庄市郊区沿村学校 教师 1981.02—1982.02 石家庄市郊区团委 干部 1982.02—1987.06 石家庄市郊区人大办公室 秘书
1987.06—1996.04 石家庄市委组织部科员、副科长、副处长(正科级组织员) 1996.04—1998.01 石家庄市委干部考核办公室综合处 处长 1998.01—2003.04 藁城市委常委、组织部长 2003.04—2007.04 藁城市委副书记、纪委书记
2007.04—2009.07 石家庄市桥东区委常委、常务副区长 2009.07—2009.11 石家庄市人事局副局长、党组成员
2009.11— 石家庄市人力资源和社会保障局副局长、党组成员
正在阅读:
人社局班子成员分工及简历04-03
第五六章总复习题12-01
质量目标细化分解方案105-27
卫计局党委抓党建工作总结精编范文合集08-03
浅谈初中思想品德开卷考试复习的点滴体会05-28
2023年巡察组长在公司专项巡察进点会上的发言范文03-22
2020高中语文《信条》教学教案04-29
数字图像几何变换的分析与实现01-26
- 多层物业服务方案
- (审判实务)习惯法与少数民族地区民间纠纷解决问题(孙 潋)
- 人教版新课标六年级下册语文全册教案
- 词语打卡
- photoshop实习报告
- 钢结构设计原理综合测试2
- 2014年期末练习题
- 高中数学中的逆向思维解题方法探讨
- 名师原创 全国通用2014-2015学年高二寒假作业 政治(一)Word版
- 北航《建筑结构检测鉴定与加固》在线作业三
- XX县卫生监督所工程建设项目可行性研究报告
- 小学四年级观察作文经典评语
- 浅谈110KV变电站电气一次设计-程泉焱(1)
- 安全员考试题库
- 国家电网公司变电运维管理规定(试行)
- 义务教育课程标准稿征求意见提纲
- 教学秘书面试技巧
- 钢结构工程施工组织设计
- 水利工程概论论文
- 09届九年级数学第四次模拟试卷
- 人社
- 班子
- 分工
- 成员
- 简历
- 四川省重点实验室申请书
- 现代服务业与生产性服务业的源起及内涵 - 图文
- 数据库期末考试重庆科技学院A
- 2014年网络部家宽专业工作思路
- 机械设计制造及其自动化考研方向
- 桂林市城市总体规划(2010-2020年) - 图文
- 09水工A卷参考答案
- 人教版小学四年级上册科学教学计划及教案
- 心育与德育
- 小学数学青岛版三年级下册面积复习必背
- 大学毛概考试题目
- 气压机试车方案1
- 传感器课程标准
- 苏教版四年级课外阅读《时代广场的蟋蟀》课外阅读测试题(含答案
- RNA聚合酶是否有解旋的作用
- 司法考试冲刺需面对的重要问题每日一练(2014.12.21)
- 4.0智能照明综保说明书资料 - 图文
- 汽车构造下含答案
- 必修三语文默写
- 统计学原理,苏继伟,答案